354 Historiek AVC XIV
Directeur
Jef De Cuyper van 1967 tot 1996
Luc Ooms van 1.9.1996 tot 31.12.2006
Ria Cauchie co-directeur halftijds van 1.1.2003 en voltijds van 1.1.2007
tot 5.8.2008(wijziging naam en logo)
23-10-2012 om 09:08
geschreven door Jef De cuyper
|